Hanes ariannol UNIVERSITY OF LEICESTER STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1137811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.45m £1.70m £1.83m £2.36m £2.82m
Cyfanswm gwariant £2.56m £1.92m £1.51m £2.18m £2.59m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.54k £11.21k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.81m £1.43m £1.14m £1.51m £2.40m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £175.29k £38.36k £196.19k £242.51k £214.93k
Incwm - Weithgareddau elusennol £368.38k £109.08k £409.49k £487.94k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £96.10k £104.65k £67.95k £117.55k £201.09k
Incwm - Arall £1.02k £8.33k £18.56k £958 £10.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.41m £1.89m £1.46m £2.11m £2.53m
Gwariant - Ar godi arian £146.21k £27.83k £53.24k £69.05k £61.36k
Gwariant - Llywodraethu £20.87k £26.35k £35.90k £208.53k £45.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0