ymddiriedolwyr ARCANGELO
Rhif yr elusen: 1139783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas Roger Kenyon | Cadeirydd | 21 February 2024 |
|
|
||||
Justin Nuccio | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Maren Brandes | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Carolyn Lucy Maddox | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Melissa de-Fry | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Professor Clive Anthony Potter | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Rosalyn Margaret Susan Wilkinson | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|||||
JONATHAN COHEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.