Hanes ariannol OXFORD UNIVERSITY STUDENT UNION
Rhif yr elusen: 1140687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.12m | £1.01m | £1.14m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.26m | £985.78k | £1.14m | £937.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £884.57k | £879.02k | £900.13k | £879.03k | £914.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £303.83k | £232.73k | £111.21k | £213.66k | £198.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.88k | £5.59k | £1.89k | £8.17k | £9.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £539 | £804 | £281 | £39.03k | £18.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £900.13k | £879.03k | £914.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.07m | £846.70k | £952.37k | £727.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £274.21k | £191.63k | £139.09k | £189.64k | £210.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.52k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.