Hanes ariannol HOPE CHURCH, IPSWICH
Rhif yr elusen: 1137936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.41k | £738.76k | £899.90k | £782.74k | £695.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £448.91k | £588.74k | £898.94k | £815.11k | £652.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £145.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £528.28k | £722.93k | £833.51k | £781.24k | £685.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.77k | £8.97k | £50 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.49k | £1.09k | £606 | £56 | £18 | |
|
Incwm - Arall | £9.87k | £5.78k | £65.73k | £1.44k | £9.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £448.91k | £588.74k | £898.94k | £815.11k | £652.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.