ymddiriedolwyr CHESTER-LE-STREET METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1137919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jennifer Margaret Porterpryde | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Neil Christopher Garlick | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
Joan Moore | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||||
DOROTHY MARY CARR | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||
STEPHEN WROE | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||||
Robert Berry | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||||
Dorothy Jean Hedley | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||||
MARION SMITH | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||||
Freda Raine | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||||
Derick Joseph Lawson | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||||
Kathryn Margaret Johnson | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||||
FREDERICK HERBERT LOUIS JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||||
Karen Angela Heptinstalll | Ymddiriedolwr | 27 January 2013 |
|
|
||||||
BRIAN JONATHAN STRAUGHAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
BRENDA WOOD B.ED HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARGARET LESLEY WALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBERT GARDINER DOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
THOMAS ALAN SMITH B.ED | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
THOMAS WILLIAM INDIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.