Hanes ariannol COMMUNITY ON SOLID GROUND
Rhif yr elusen: 1139378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.02k | £150.67k | £208.13k | £264.52k | £274.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.70k | £128.06k | £157.87k | £174.59k | £232.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.80k | N/A | £134.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.15k | N/A | £27.80k | £22.44k | £134.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.