Hanes ariannol PRO-ACTIVE LIFESTYLE WATER ACTIVITIES CLUB

Rhif yr elusen: 1142283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.12k £5.10k £19.69k £28.49k £30.17k
Cyfanswm gwariant £63.16k £5.25k £23.06k £24.73k £26.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A