Ymddiriedolwyr PRO-ACTIVE LIFESTYLE WATER ACTIVITIES CLUB
Rhif yr elusen: 1142283

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYCE FISHER | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Margaret Stentiford | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Morag Penrose | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Cherry Susan Woodley | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Ian Ware | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
MR JOE HULL | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
||||
Anna Toeman | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|||||
Barbara Middleton | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
KATHLEEN STROUD | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
ANNE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
||||
PETER WELLSTOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.