Hanes ariannol BANGLADESH ISLAMIC CULTURE CENTRE

Rhif yr elusen: 1141413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/04/2020 02/04/2021 02/04/2022 02/04/2023 02/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.84k £18.39k £25.35k £562.63k £68.12k
Cyfanswm gwariant £7.39k £7.02k £7.90k £158.67k £73.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £562.63k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £158.67k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A