SHALFORD CHORAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Formed in 1905 to participate in the first Leith Hill Musical Festival and, except in World Wars, every year since. We are an enthusiastic choir who invites singers who desire to sing choral music without need of audition. This season we gave a Christmas Concert with a collection for St Mary?s Church. We also performed carols in Guildford High Street and a local care home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109754 BLACKHEATH & BRAMLEY CHORAL SOCIETY
- 09 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275176 LEITH HILL MUSICAL FESTIVAL
- 09 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 254800 THE GODALMING CHORAL SOCIETY
- 09 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1128468 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
- 11 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- NO (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84k | £12.00k | £13.47k | £979 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.03k | £12.66k | £13.20k | £183 | £3.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 14 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN THE SHALFORD AREA AND ELSEWHERE BY MEANS OF PUBLIC CONCERTS, OR OTHERWISE, AND IN PARTICULAR IN THE PARTICIPATION IN THE LEITH HILL MUSIC FESTIVAL (LHMF). TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE. TO PROVIDE A VENUE, AND THE OPPORTUNITY, FOR ALL WHO LIKE TO SING, LEARN AND PRACTICE
Maes buddion
SHALFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window