ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL'S MILL HILL
Rhif yr elusen: 1139477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (269 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Evans | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rafael Quaresma Kitauchi | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Alan Geoffrey Roberts | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Mary Louise Grainger | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Rev Ryan Matthew Venn-Dunn | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Idowu Adelaja | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Jane Adeline Shelbourn | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Lisa Anne Padaruth | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Anita Ula Cheasty | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
John Lee | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
PATRICIA GRACE DEAN | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
FIONA ANDREA REYNOLDSON | Ymddiriedolwr | 10 April 2011 |
|
|
||||
KIM THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL ANN REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Derrick Edgerton | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev JANET ELEANOR LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.