The Healthy Heart Trust

Rhif yr elusen: 1139120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of medical knowledge and research

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £10,184
Cyfanswm gwariant: £14,399

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Gorffennaf 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1053551 CARDIOVASCULAR RESEARCH TRUST
  • 19 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE CARDIOVASCULAR RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
  • The Cardiovascular Research Trust the Healthy Heart Charity (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor David Julian Alexander Goldsmith Ymddiriedolwr 01 January 2024
ANGLO-SWEDISH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Carlo Digrandi Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Professor Nicola Rachel Aubury Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Professor James Edward Clark Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Naomi Rosalind Stetson Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Parvinder Gidday Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Kritika Kalia Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Professor Albert Ferro Ymddiriedolwr 20 July 2022
THE FELLOWSHIP OF POSTGRADUATE MEDICINE
Derbyniwyd: Ar amser
Verity Elizabeth Algar Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Jasvinder Sethi Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Mehul Nathwani Ymddiriedolwr 19 May 2021
COCKPIT ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
SUJATA BANERJEE DANCE COMPANY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Katy Morecombe Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Bernard Man Yung CHEUNG Ymddiriedolwr 01 April 2019
THE FELLOWSHIP OF POSTGRADUATE MEDICINE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £40 £11.71k £1.84k £10.18k
Cyfanswm gwariant £6.70k £243 £3.94k £16.55k £14.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Franklin-Wilkins Building Room 3.07
150 Stamford Street
LONDON
SE1 9NH
Ffôn:
02089977162