THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BILSTON

Rhif yr elusen: 1138955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

promoting in the Ecclesiastical Parish, the whole mission of the Church, pastoral, evangelical, social and ecumenical. The PCC is also spiritually responsible for the maintenance of the Church complex

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £180,235
Cyfanswm gwariant: £128,891

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BILSTON TEAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Satwinder Peake Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Chineze Okoye Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Alison Spencer Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Mavis Heath Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Wendy Janice Hawkins Ymddiriedolwr 10 April 2022
Dim ar gofnod
Joanne Helen Susan Bircher Ymddiriedolwr 10 April 2022
Dim ar gofnod
Kay Andrea Edwards Ymddiriedolwr 10 April 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Giane Rice Ymddiriedolwr 10 April 2022
Dim ar gofnod
Linda Pearson Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Eber Wilfred Carter Ymddiriedolwr 29 October 2020
Dim ar gofnod
Peta Diane Woodberry Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
MATTHEW BIRCHER Ymddiriedolwr 29 April 2014
Dim ar gofnod
Kerry Bircher Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod
MARK LEONARD BIRCHER Ymddiriedolwr 21 March 2012
Dim ar gofnod
JANE MARY DOOLEY Ymddiriedolwr 21 March 2012
Dim ar gofnod
PHILIP DOOLEY Ymddiriedolwr 21 March 2012
Dim ar gofnod
CHARLES ARTHUR SMITH Ymddiriedolwr 21 March 2012
Dim ar gofnod
Christine Valerie Mills Ymddiriedolwr 29 April 2011
BILSTON YOUTH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WOLVERHAMPTON DOLE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF RICHARD NATHANIEL BROOM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £135.97k £131.01k £95.17k £124.61k £180.24k
Cyfanswm gwariant £213.39k £141.99k £133.42k £85.16k £128.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Leonards C Of E Church
Walsall Street
BILSTON
West Midlands
WV14 0AT
Ffôn:
01902757045