ymddiriedolwyr NE YOUTH
Rhif yr elusen: 1139518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Furness | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Anne Moyle | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Sheila Alderson | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Louise Traynor | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Kelly Gleadow | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Steph Scott | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Richard Turnbull | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sara Vening | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Nathan Rogerson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
David Lovenbury | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Martin Cave | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
David Bawn | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANTHONY HALLIWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.