Hanes ariannol ST. JOHN OF JERUSALEM EYE HOSPITAL GROUP
Rhif yr elusen: 1139527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.12m | £12.21m | £10.71m | £13.34m | £13.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97m | £12.17m | £10.48m | £10.89m | £11.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.64m | £5.69m | £6.15m | £7.87m | £7.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.30m | £6.30m | £4.38m | £5.34m | £5.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.00k | £225.00k | £180.00k | £140.00k | £175.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £109.00k | £171.00k | £219.00k | £243.00k | £164.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.13m | £11.26m | £9.72m | £10.16m | £10.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £676.00k | £728.00k | £586.00k | £533.00k | £592.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £165.00k | £85.00k | £167.00k | £196.00k | £170.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £165.00k | £185.00k | £167.00k | £196.00k | £170.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.