Hanes ariannol THE A21 CAMPAIGN LIMITED
Rhif yr elusen: 1140754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £393.37k | £463.63k | £561.05k | £606.63k | £896.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.55k | £480.40k | £492.61k | £502.83k | £796.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £547.79k | £564.17k | £872.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.87k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £5.38k | £37.23k | £19.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £489.79k | £470.45k | £757.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £2.82k | £32.38k | £39.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £45.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.