ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, STAMFORD
Rhif yr elusen: 1139222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Ann MacBeath | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Rachael Carter | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Jacqui Luan Wells | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Tina Bland | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Rev Anthony Olanrewaju Laotan | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Dawn Field | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
NIGEL PETER GARWOOD | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.