Hanes ariannol FRIENDS OF THE DARTMOOR HILL PONY

Rhif yr elusen: 1141045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.74k £44.79k £55.43k £56.78k £68.62k
Cyfanswm gwariant £51.99k £47.53k £59.29k £56.18k £61.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A