MELTON LEARNING HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to act as a resource for young people up to the age of 25 living in Melton Borough and the surrounding area, by providing advice and assistance and organising programmes of physical, educational and other activities. Aiming to advance education, relieve unemployment and reduce anti-social behaviour.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£749,614
Roddion a chymynroddion | £176.66k | |
Weithgareddau elusennol | £564.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £7.02k | |
Arall | £1.62k |
Cyfanswm gwariant:
£743,455
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £743.46k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £44,685 o 1 gontract(au) llywodraeth a £23,165 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £743.46k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.16k |
Pobl

17 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- MELTON HUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Saxby | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Douglas Frederick clements | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Robert Johnson Whittingham | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Peter Charles Treadwell | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Steven William Taylor | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Kathleen Mary Theobald | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
LINDA MARGARET MOORE | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
PAMELA POSNETT CC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.98k | £713.11k | £702.64k | £797.87k | £749.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.98k | £592.24k | £623.37k | £716.08k | £743.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £44.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.26k | £228.24k | £216.78k | £73.52k | £23.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £266.19k | £317.16k | £220.74k | £268.88k | £176.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £411.50k | £393.47k | £477.49k | £526.55k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £170 | £2.47k | £4.35k | £0 | £564.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £131 | £10 | £54 | £2.44k | £7.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £590.98k | £592.24k | £623.37k | £716.08k | £743.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.74k | £45.23k | £34.24k | £22.92k | £4.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £32.39k | £32.94k | £86.37k | £99.78k | £90.36k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £436.86k | £556.59k | £582.97k | £671.18k | £753.62k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.10k | £2.51k | £3.05k | £22.88k | £89.74k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 LIVING IN MELTON BOROUGH AND SURROUNDING AREA BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITES A A MENS OF: ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUG PEOPLE BY DEVELOPING THIER SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPOSIBLE INDIVIDUALS; ADVANCING EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND WIDER COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES, NOT REQUIRES TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY IN ANY OF THE LOCAL SCHOOLS AND WHICH ARE OF EDUCATIONAL VALUE; RELIEVING UNEMPLOYMENT IN THE LOCAL COMMUNITY BY PROVIDING ASSISTANCE TO THOSE WHO ARE SEEKING FULL OR PART TIME EMPLOYMENT ; AND PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
MELTON BOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURTON ROAD
MELTON MOWBRAY
LEICESTERSHIRE
LE13 1DJ
- Ffôn:
- 01664564967
- E-bost:
- sarah.cox@mlh.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window