Hanes ariannol FIGHTING OESOPHAGEAL REFLUX TOGETHER
Rhif yr elusen: 1141779
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.51k | £1.14k | £100 | £464 | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.05k | £3.96k | £638 | £720 | £1.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.