THURROCK U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thurrock U3A is a stand alone group providing interests and activities for those (men and women) over 55 and not in full time employment.We encourage people to get together with the aim of learning new hobbies/skills and making friends. We believe that retirement shouldn't mean 'slippers and soaps'. People ofter join Thurrock U3A because they are lonely, once a member they are never alone again.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Thurrock
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Heasmer | Cadeirydd | 26 January 2018 |
|
|||||
Lalji Patel | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
James William Brewster | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Daphne Revell | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Jill Irene Ottley | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Ruth Doreen Hood | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Vanessa Elaine Lamberth | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Yvonne Simpson | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Patricia Thwaites | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Raymond Bygate | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Kay Hatter | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
TERRY HURLEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Paul Cutler | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Ruth Hallums | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Melvyn Lewis | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
SANDRA HURLEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Pamela Quilter | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Jean Hopkins | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.58k | £5.86k | £4.56k | £12.09k | £13.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.08k | £5.78k | £8.39k | £10.07k | £10.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE U3A ARE: I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN THURROCK AND ITS SURROUNDING LOCALITY. II)THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE. (OPTIONAL)
Maes buddion
THURROCK AND ITS SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Edward Close
Chafford Hundred
GRAYS
Essex
RM16 6GZ
- Ffôn:
- 07792229333
- E-bost:
- secretary.thurrocku3a@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window