KINGSTON 3A ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly (in term time) rehearsals leading to concerts twice or three times a year open to public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Kingston Upon Thames
- Merton
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- KINGSTON 3A ORCHESTRA (Enw gwaith)
- KINGSTON U3A ORCHESTRA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Lianos | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Jonathan Law | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Susan Jennifer Bulmer | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Chris Pocock | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
PERRY DUNCAN CRISPIN NEWENT KITCHEN | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|||||
Peter Anning | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.56k | £10.20k | £14.91k | £14.68k | £15.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.13k | £9.98k | £15.76k | £13.77k | £15.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/10/2010 AS AMENDED ON 24/10/2012 AS AMENDED ON 14/10/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC ORCHESTRAL CONCERTS; AND FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Landford Road
Putney
London
London
SW15 1AQ
- Ffôn:
- 02087856880
- Gwefan:
-
kingstonthirdageorchestra.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window