Hanes ariannol PENNINE LANCASHIRE COMMUNITY FARM
Rhif yr elusen: 1140498
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.40k | £143.01k | £106.84k | £300.11k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.84k | £158.24k | £122.70k | £163.47k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £9.62k | £1.95k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.60k | £12.78k | £1.70k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.