Hanes ariannol HARBOUR COMMUNITY CHURCH, FOLKESTONE

Rhif yr elusen: 1140131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £152.33k £137.09k £160.84k £166.84k £192.17k
Cyfanswm gwariant £126.00k £159.88k £156.90k £153.08k £188.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A