Hanes ariannol CHILD WELFARE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1141032
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £20.56k £19.94k £28.78k £30.67k £33.39k
Cyfanswm gwariant £465 £19.82k £1.43k £19.71k £11.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0