NUS STUDENTS' UNION CHARITABLE SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is responsible for supporting the development of students' unions throughout the country to ensure they adequately serve their student membership.It's objectives are the promotion of students' unions for the benefit of the public including promoting the efficiency and effectiveness of students' unions and building the capacity of the students' union sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£3,930,395
Roddion a chymynroddion | £206.33k | |
Weithgareddau elusennol | £303.24k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.59m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £827.38k |
Cyfanswm gwariant:
£3,433,919
Codi arian | £1.27m | |
Weithgareddau elusennol | £2.16m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £227,162 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.27m | |
Gwariant elusennol | £2.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £496.48k |
Pobl

35 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manpreet Kaur Dhesi | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|||||
Deio Owen | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Sai Shraddha Suresh Viswanathan | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Qasim Hussain | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Alex Stanley | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Heather Innes | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Mx Noah Katz | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Graeme Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
ABBY WILSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Gareth Hughes | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Sarah Kerton | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Paul Michael Chapman | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £1.12m | £3.51m | £3.80m | £3.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £1.54m | £3.51m | £3.80m | £3.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £758.29k | £389.84k | £353.00k | £227.16k | £227.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £389.84k | £447.67k | £227.16k | £206.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.19m | £2.53m | £2.59m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £892.26k | £127.24k | £228.36k | £385.20k | £303.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.34m | £599.57k | £643.85k | £656.29k | £827.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.83m | £1.54m | £2.12m | £2.05m | £2.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.34m | £1.75m | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £123.20k | £73.01k | £78.18k | £154.59k | £189.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £47.96k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £469.31k | £288.50k | £184.16k | £127.90k | £333.89k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £277.46k | £277.46k | £20 | £20 | £20 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.18m | £3.44m | £8.95m | £8.91m | £6.93m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.15m | £3.65m | £5.33m | £5.27m | £3.03m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 SEPTEMBER 2010 AS AMENDED 28 JANUARY 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 OCT 2017 as amended on 30 Jun 2020 as amended on 30 Jun 2020 as amended on 07 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
6. Objects The objects are to further all charitable purposes, including (without limitation): 6.1 the promotion of the efficiency and effectiveness of charities and voluntary organisations including students’ unions; 6.2 the promotion of good citizenship; 6.3 the advancement of education of students; 6.4 the promotion for the benefit of the public of the conservation, protection and improvement of the environment; and 6.5 the promotion of equality and diversity. 6.6 In this objects clause, “charitable purposes” means purposes which are charitable in every part of the United Kingdom. Nothing in this objects clause shall authorise an application of the property of the Charity for purposes which are not charitable in accordance with section 7 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005.
Maes buddion
UNDEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Merseyway Innovation Centre
21-23 Merseyway
Stockport
SK1 1PN
- Ffôn:
- 0300 303 8602
- E-bost:
- membership@nus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window