ymddiriedolwyr THE HANGLETON & KNOLL PROJECT
Rhif yr elusen: 1139971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Anne Weller | Cadeirydd |
|
||||||
Gloria Ayuba | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Madline Abd Elnour | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Aaron Christopher Checksfield | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Gemma Powell | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Lady Joyce Brenda Gould | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||
Anna Michelle Muten | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Nichola Quinn | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Nicholas Goslett | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RAMINDER KAUR GILL | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
KEITH MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.