Hanes ariannol The Centre For Entrepreneurs
Rhif yr elusen: 1140102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.60m | £894.08k | £1.46m | £462.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.46m | £973.82k | £974.07k | £938.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £189.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £800.37k | £1.04m | £725.31k | £1.33m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £264.00k | £220.82k | £61.10k | £78.15k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £94.88k | £335.70k | £107.67k | £49.92k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13 | £78 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.37m | £939.76k | £945.41k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.47k | £87.17k | £34.06k | £28.65k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.46k | £55.81k | £63.74k | £40.22k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.