Hanes ariannol ABACUS PRE SCHOOL NURSERY LTD

Rhif yr elusen: 1141234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.54k £66.47k £74.13k £67.36k £75.19k
Cyfanswm gwariant £59.64k £56.12k £63.72k £62.06k £62.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £46.89k £48.74k £43.81k N/A