Ymddiriedolwyr ABACUS PRE SCHOOL NURSERY LTD
Rhif yr elusen: 1141234

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren York | Cadeirydd | 02 May 2023 |
|
|
||||
Alexandra Louise Hibbert | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|||||
Sophie Slosarczyk | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Kim Helen Pretorius | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Arden | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
JOCELYN LEWRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.