Hanes ariannol MUSICPLACE NORTH-WEST LIMITED

Rhif yr elusen: 1143131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.96k £53.04k £83.74k £82.91k £91.91k
Cyfanswm gwariant £61.25k £58.87k £75.13k £81.92k £101.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £38.75k £29.53k £10.29k £4.45k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.48k £3.62k £30.00k N/A N/A