THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER HARBORNE, BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1140018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PLACE OF WORSHIP IN THE CHURCH OF ENGLAND, SERVICES SUNDAYS AND WEEKDAYS,, OCCASIONAL OFFICES BY ARRANGEMENT, FUND RAISING FOR CHURCH AND OUTSIDE GIVING.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £218,453
Cyfanswm gwariant: £216,331

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ionawr 2011: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PETER HARBORNE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Katharine Elizabeth Stowe Cadeirydd 06 September 2020
Dim ar gofnod
Rachel Duggins Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Imogen Barreira Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
David John Blower Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Robert Mark Temple Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Valerie Elizabeth Bell Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Michael Brian Abraham Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Eamon Fergal Mooney Ymddiriedolwr 23 May 2022
THE WILDLIFE TRUST FOR BIRMINGHAM AND THE BLACK COUNTRY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Diana Tracy Phillips Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Sidney James Werrin Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Janice Willcox Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Anne Collins Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Dr Elizabeth Susan Lister Ymddiriedolwr 30 April 2017
HARBORNE PARISH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER EDWARD HARGREAVES Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Pauline Philpot Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
JULIA HOWL Ymddiriedolwr 20 January 2014
THE BIRMINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
DR MAGGIE DAVIES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £214.46k £202.92k £235.39k £198.77k £218.45k
Cyfanswm gwariant £199.67k £143.17k £148.07k £167.80k £216.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £523 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
13 OLD CHURCH ROAD
HARBORNE
BIRMINGHAM
B17 0BB
Ffôn:
01216811940