ymddiriedolwyr CALDMORE VILLAGE FESTIVAL LTD
Rhif yr elusen: 1144062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Arif | Cadeirydd | 20 September 2014 |
|
|||||
Ursula Walker | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Gary Brookes | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||
David John Lawrence | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Fiona Jane Kells | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Keith Martin Stone | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
MOHAMMED FAHIM | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.