Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SOLIHULL BOROUGH LTD
Rhif yr elusen: 1141020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £349.12k | £277.15k | £339.51k | £381.18k | £369.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £394.68k | £231.93k | £250.15k | £350.49k | £315.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £225.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £84.00k | £70.47k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.