ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST GEORGES CHURCH FREEZYWATER
Rhif yr elusen: 1143794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TAEMIN OH | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||
Francis Ekeh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Moody Michael | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Chika Uchenna Akinseye | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Ajoke Alaoye | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Elizabeth Stewart | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
DAVID JENNER | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
IRENE SELEMA | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CAROLINE SHAW | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE NNADI | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.