Hanes ariannol THE PAMELA EDMUNDSON/CONNOLLY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1141006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.47k £18.68k £24.63k £22.83k £24.35k
Cyfanswm gwariant £35.09k £64.88k £39.06k £16.26k £50.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A