ymddiriedolwyr GUY PILKINGTON BENEFIT FUND
Rhif yr elusen: 501684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN HOLBROOK | Cadeirydd | 31 March 2020 |
|
|
||||
MARGARET GREENALL | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Karen Wycherley | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Cynthia Penketh | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Geoff Hunter | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|||||
Susan Brandreth | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
WILLIAM HADFIELD SIMM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.