ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST EDYTH'S
Rhif yr elusen: 1141128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Woodhouse | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Sally Thomas | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Wright | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Emma Speakman | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Marks | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
DAVID SPOTTISWOODE | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Elizabeth Fry | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Teresa Goodall | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Peter Marks | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Zachariah Abraham | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.