Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SURREY
Rhif yr elusen: 1142319
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £339.06k | £29.26k | £29.01k | £46.40k | £136.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.74k | £41.52k | £32.00k | £49.44k | £138.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.00k | £29.00k | £29.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £30.00k | £30.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.