Hanes ariannol PYE GREEN CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1141285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.04k | £130.15k | £161.22k | £162.91k | £145.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.51k | £130.82k | £135.43k | £155.88k | £171.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.