Hanes ariannol JAPAN ASSOCIATION IN THE UK

Rhif yr elusen: 1145493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.41k £49.35k £67.83k £65.09k £67.73k
Cyfanswm gwariant £56.24k £42.62k £48.87k £58.36k £73.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0