Hanes ariannol HILL TOP COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1143230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.73k £35.26k £16.93k £25.55k £25.78k
Cyfanswm gwariant £23.09k £23.85k £26.40k £22.05k £23.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £10.57k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.44k £19.50k £10.50k £0 £10.57k