BBYO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A) THE ADVANCEMENT OF JEWISH EDUCATION, LEADERSHIP TRAINING AND UNDERSTANDING OF JUDAISM AMONGST JEWISH TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE TENETS OF THE JEWISH FAITH IN SUCH MANNER AS THE DIRECTORS IN THEIR DISCRETION SHALL DETERMINE AND; B) THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER OBJECTS AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ARE CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Camden
- Dinas Manceinion
- Swydd Hertford
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD JONATHAN DAVID MORRIS OF KENWOOD | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|
||||
Lauren Elisabeth Benoliel | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Emma Livingston | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Michael Ashley Allen-Harris | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Robert James Epstein | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Beverley Jane Lewis | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Charles Benjamin Robinson | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £306.27k | £124.78k | £218.28k | £421.28k | £441.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.20k | £115.86k | £189.37k | £455.98k | £424.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.43k | £38.79k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 16 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 16 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF JEWISH EDUCATION, LEADERSHIP TRAINING AND UNDERSTANDING OF JUDAISM AMONGST JEWISH TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE TENETS OF THE JEWISH FAITH IN SUCH MANNER AS THE DIRECTORS IN THEIR DISCRETION SHALL DETERMINE AND; B) THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER OBJECTS AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ARE CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
146 New London Road
Chelmsford
Essex
CM2 0AW
- Ffôn:
- 02082026698
- E-bost:
- office@bbyo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window