Hanes ariannol Carer Support South Lakes
Rhif yr elusen: 1142184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.03k | £358.40k | £536.54k | £435.00k | £632.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.12k | £380.88k | £435.26k | £489.45k | £526.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £198.61k | £218.66k | £218.66k | £219.39k | £219.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.99k | £10.52k | £10.00k | £6.21k | £86.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £16.37k | N/A | £13.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £15.88k | N/A | £52.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £503.66k | N/A | £560.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £629 | N/A | £1.89k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £4.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £421.81k | N/A | £461.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £13.45k | N/A | £64.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £9.52k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.