ymddiriedolwyr Carer Support South Lakes
Rhif yr elusen: 1142184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hill | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Sara Dobson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Richard Lancaster | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Gareth McKeever | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Kyla Murphy | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Martin Saunders | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
James Alexander | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.