THE ARTS SOCIETY CRANLEIGH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society is a member of the The Arts Society and provides talks by nationally accredited speakers. The Society also organises several visits each year, actively supports Young Arts and runs Church Recording and Church Trail projects from time to time as part of The Arts Society programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- CRANLEIGH DFAS (Enw gwaith)
- CRANLEIGH DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enid Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rosemary Arvon Chapman | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|||||
Alan Kenneth Halder | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Iris Camfield | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Norma Halder | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
CLAERWEN HARRIES | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|
||||
MRS DEBBIE GAUVAIN | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|
||||
MRS GWEN WRIGHT BED | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.51k | £20.89k | £7.62k | £23.06k | £23.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.13k | £13.20k | £15.36k | £24.85k | £19.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 FEB 2011 AS AMENDED ON 25 FEB 2016 AS AMENDED ON 25 OCT 2017 as amended on 28 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
A) THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS. B) THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE ARTISTIC HERITAGE OF THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC C) THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, THE DECORATIVE AND FINE ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rumbeams Farm
The Green
Ewhurst
CRANLEIGH
Surrey
GU6 7RR
- Ffôn:
- 01483271667
- E-bost:
- DEBBIE.GAUVAIN@OUTLOOK.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window