Ymddiriedolwyr THE SHAW LANE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1140880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carolyn Clay Cadeirydd 01 April 2022
Dim ar gofnod
Glen Banks Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Timothy Bell Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Joanne Battye Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
Martyn Walter Sagar Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
Judith Brock Ymddiriedolwr 01 December 2023
Dim ar gofnod
Christopher Reeves Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Lynsey Bloomer Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL DEWSNAP Ymddiriedolwr 24 March 2011
ACTIVE BARNSLEY
Derbyniwyd: Ar amser
BARNSLEY BEREAVEMENT SUPPORT SERVICE
Derbyniwyd: Ar amser
IAN MEADE Ymddiriedolwr 24 March 2011
Dim ar gofnod