Hanes ariannol BNOS ZION D'BOBOV LIMITED

Rhif yr elusen: 1142069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.96m £1.70m £2.51m £3.50m £2.27m
Cyfanswm gwariant £1.31m £1.65m £1.78m £3.53m £2.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £631.79k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.94m £565.32k £1.33m £2.24m £788.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £13.87k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £1.13m £1.18m £1.25m £1.47m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.31k £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £2.89k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £973.82k £1.65m £1.75m £2.34m £2.46m
Gwariant - Ar godi arian £310.85k £0 £0 £1.18m £12.04k
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.00k £0 £14.03k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £17.99k £1.64m £612.80k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £33.12k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £23.11k £0 £30.57k £15.11k £16.31k