WILLDEM SMILE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE HAVE RESUMED THE SUPPLEMENTARY CLASSES OF ENGLISH, MATHS, FRENCH AND SPANISH TO PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL PUPILS, SUPPORTING THEM WITH THEIR HOMEWORK. WE HAVE ALSO INTRODUCED SOME ASPECTS OF CITIZENSHIP. WE HAVE ALSO RESUMED OUR FORTNIGHT AFRICAN DRUMMING AND DANCING AND STORYTELLING. ALL THE ACTIVITIES TAKE PLACE IN TOTTENHAM IN THE BOROUGH OF HARINGEY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Benin
- Ghana
- Togo
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
- WSF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIANE SANVEE | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Erna Sanvee | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
VICTORIA OLAKU | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Akossiwa Ahadzi | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
Kpoti William Agbodjan | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
|
||||
GLORIA TSOTSO THIKO | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
||||
EDJAME AMOU-FOGAN | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.72k | £5.00k | £8.50k | £5.80k | £7.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.21k | £3.50k | £8.40k | £5.75k | £7.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 26 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Ebrill 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 26 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 SEP 2010 AS AMENDED ON 28/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN OBJECTS OF THE ORGANISATION SHALL BE: THE RELIEF OF POVERTY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE GOOD HEALTH OF ADULTS AND YOUNG PEOPLE WHO LIVE THE UK AND OVERSEAS.
Maes buddion
LOCAL & OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
124 Carterhatch Lane
Enfield
EN1 4LB
- Ffôn:
- 07944916283
- E-bost:
- info@willdemsf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window