Hanes ariannol MANCHESTER ISLAMIC AND CULTURAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1144802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (292 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.70k | £48.68k | £41.23k | £36.25k | £48.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.67k | £12.15k | £6.64k | £6.93k | £4.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £3.00k | £15.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.